王宏宇 江苏华西村股份有限公司 副总经理兼董事会秘书 一村资本有限公司 董事总经理 - 经济学硕士。2007年获得上市公司董事会秘书资格 证书 - 曾在知名上市公司任投资、财务、审计业务负责人 - 拥有深厚的投资、财务、审计知识,并且在上市公 司的董事会和财务管理工作中积累了丰富的经验; 拥有半导体产业的丰富投资经验
项目需求点击详情于彤 一村资本有限公司 董事总经理 - CFA,清华大学经济管理学院清华-MIT(麻省理 工)国际MBA - 曾服务于渣打银行、中信基金、海富通基金、海富 通基金香港分公司、富国基金、富国资产管理 (香港)等顶级金融机构 - 丰富的资产管理行业客户服务、市场销售、机构服 务、跨境业务及相关管理运营经验
项目需求点击详情汤维清江苏华西集团公司 副总经理 江苏华西村股份有限公司 董事长 一村资本有限公司 董事长 一村资产管理有限公司 董事长 - 中欧国际工商学院EMBA - 曾任招商证券股份有限公司副总裁,招商资本管理有限公司董事长、中信基金副总经理、博时基金管理有限公司董事 - 超过20年的资本市场顶级机构管理经验 - 胡润2016年中国最佳私募股权投资人TOP50
项目需求点击详情王晓瑞先生拥有超过5年的财务管理、产业分析与股权投资经验,对企业财务管控和运营效率提升等有深入研究,对信息技术行业、文化娱乐等行业投资尤其有较为深入的理解。 曾先后在澳大利亚Doyle& Chow会计师事务工作,从事财务审计、管理与内控咨询等业务;常春藤资本分析师、投资经理,本见投资高级投资经理、投资总监,参与了相关VC/PE基金投资和产业基金多个项目的投资。 拥有澳大利亚墨尔本大学财经专业学士学位及金融学硕士学位。
项目需求点击详情杜鹏先生拥有超过10年的产业分析、运营与股权投资经验,对创业企业投融资、管理咨询和公司孵化等有深入研究,对信息技术行业投资尤其有独到见解。 杜鹏先生曾先后任美国VideoPropulsion Interactive Television Inc.中国区负责人,负责开拓公司中国区业务;启迪厚德资本投资总监, 负责高科技中小企业投融资顾问、管理咨询、公司孵化等业务;常春藤资本董事,本见投资合伙人,负责相关VC/PE基金投资和产业基金多个项目的投资。2016年联合创立了聚焦中国创新技术和创意内容中杰出创业团队的早期投资机构常见投资,任合伙人,负责TMT行业天使、早期投资,主要专注方向为AI、大数据、IOT、企业服务等领域。杜鹏先生曾多次受邀担任清华校友创意创新创业大赛、清华同方孵化器、清华创+、点栈创业工场等赛事活动及机构导师。 拥有上海交通大学工学学士学位;清华大学经济管理学院工商管理硕士学位。
项目需求点击详情夏朝阳博士现为常见投资执行董事、本见投资董事长、常春藤资本创始合伙人,中际旭创(SZ:300308)独立董事,泰豪科技(SH:600590)、中华数字电视原独立董事,股权投资、投资银行和企业管理专家,拥有丰富的投资与资产管理、投资银行和公司创业运营经验。 夏朝阳博士于1987年从重庆市考入清华大学,拥有清华大学工学学士、经济学学士及工学博士学位,期间于1994年经教育部派遣在德国济根(Siegen)大学作访问博士研究生。 夏朝阳博士于1996年自清华大学博士毕业后,加入中信证券(SH:600030),历任公司投资银行总部副总经理和西南管理总部副总经理,期间主持清华同方(SH:600100)、诚志股份(SZ:000990)IPO、再融资和换股并购业务;主持重庆力帆集团(SH:601777)集团化改制,并作为中国首家民企采用“免担保,跨区域”的方式成功发行企业债;主持中海油渤海相关业务、中粮集团国内相关业务重组;作为项目主要成员参与邯郸钢铁(SH:600001)、拉萨啤酒(SZ:000752,现西藏发展)IPO;1998-1999年期间,主持负责中信证券西南地区(重庆、四川、云南、贵州和西藏)的投资银行业务。 夏朝阳博士于2000年回到清华大学,首先加入清华同方,任投资发展部总经理,主持完成清华同方首次增发、子公司私募融资和公司总部投资发展等工作;2000年底作为核心创始人之一,参与创建清华大学控股的全球知名生物技术公司——博奥生物(暨生物芯片北京国家工程研究中心),历任财务总监、执行副总裁、高级副总裁,获“博奥生物杰出创始人”荣誉称号;期间,同时受聘担任万东医疗(SH.600055)董事兼董事会薪酬委员会成员。期间,夏朝阳博士累计为包括清华大学产业系统在内的各类企业融资超过100亿元人民币。 夏朝阳博士于2008年初开始,先后共同主持创立本见投资、常春藤资本和常见投资。作为创始合伙人,共同管理的基金资产规模超过100亿元人民币,基金类型覆盖人民币和美元股权投资基金、人民币和美元股票投资基金等。其中,股权投资项目近100家企业,已有多个项目成功在境内外主要证券交易所实现IPO、新三板挂牌和被并购,包括:无锡尚德(NYSE:STP)、江西赛维(NYSE:LDK)在纽约证券交易所上市,汉庭酒店(NASDAQ:HTHT)在纳斯达克交易所上市,盈德气体(HK:02168)在香港联交所上市,华数传媒(SZ:000156)、来伊份(SH:603777)、韦尔股份(SH:603501)在A股主板上市,中科金财(SZ:002657)在A股中小板上市,东方网力(SZ:300367)在A股创业板上市,德固特(NEEQ:835825)、百事通(NEEQ:834055)、飞天经纬(NEEQ:833954)、永鹏科技(NEEQ:830780)、球冠电缆(NEEQ:834682)等在新三板挂牌交易,动力盈科等被上市公司并购,最高项目内部收益率达669%、最高回报倍数达100倍。另外还有奇点汽车、清泰科、三加科技、狂人学院等多家被投创业公司已获得其他主流投资机构和产业投资人的后续轮次增资。
项目需求点击详情韦瑞恩先生于2004年初创了SIG在中国的风险投资和私募股权投资的业务, 目前他负责管理SIG中国团队。在他投身于中国的风险投资和私募股权投资之前,他为SIG管理一支全球电信和互联网领域的基金,并负责向SIG核心基金提供投资建议。在加入SIG之前,他工作于罗伯逊斯蒂芬斯和瑞银的并购部门,为超过40亿美元的交易提供建议。 韦瑞恩先生以优异成绩毕业于匹茨堡大学获得经济学学士学位。
项目需求点击详情于2006年加入海纳国际集团,她致力于在互联网、无线、娱乐、现代服务和高科技制造等领域的早期和中早期的投资, 参与了蓝讯科技、博纳、印象中国、酷讯、56网、佳美口腔、酷盘等项目的投资和退出,目前投资并管理着今日头条、Camera360、至尊租车、大麦票务、游戏吧、长胜印染科技、艾德思奇、摩游世纪等十多个项目。 从1993年加入Intelsat国际卫星组织、1995年成为AT&T贝尔实验室的通信工程师、到1997年加入早期的UT斯达康,王琼女士在IT及电信领域有超过13年的工作经验,并经历了公司从初创到上市的过程,具有丰富的企业战略和管理经验。耐心、理性和创始团队成为事业的伙伴是她的遵循的投资理念。 王女士拥有INSEAD的MBA学位,纽约州立大学石溪分校的电子工程硕士学位及上海交通大学的电子工程本科学位。
项目需求点击详情龚挺先生从2006年1月起担任海纳亚洲创投基金的董事总经理职务。在加入海纳投资集团之前,他曾是优势资本的管理合伙人,优势资本是一家从事财务顾问及天使投资的公司。1996年至1999年期间,龚先生曾任斯达康公司的总经理兼UT斯达康的高级管理顾问。1993年至1996年期间,龚先生曾服务于一家房地产基金。 另外,龚先生为Hotvoice公司的创始人和总裁,Hotvoice公司曾被誉为统一通讯技术的行业先驱。1990年至1992年期间,龚先生曾任罗切斯特大学助理教授和研究学者。 龚先生拥有上海交通大学应用物理学士学位,并于1990年获得普林斯顿大学电子工程的博士学位。
项目需求点击详情吴亦兵先生现任淡马锡控股(私人)有限公司总裁。 吴亦兵先生曾任金石投资董事长,拥有16年的投资经验。吴亦兵先生是联想集团和新加坡东方海皇集团(NOL)非执行董事,同时是中国友成企业家扶贫基金会理事。曾任职中信产业基金总裁。2008年至2009年11月期间,吴亦兵先生就职于联想控股有限公司任常务副总裁,主要负责公司投资业务。1996年至2008年,吴亦兵先生就职于全球知名咨询公司麦肯锡公司,并历任全球资深董事,麦肯锡公司北京分公司总经理、亚太区并购整合业务总经理等职务。2005年至2008年期间,吴亦兵先生任联想集团首席整合官、首席战略官、首席转型官兼首席信息官,在联想标志性地收购IBM PCD之后,吴亦兵先生负责70多个国家的并购后整合工作, 统领新公司的战略制定、组织设计、业务流程转型、以及新战略IT系统的建设工作,并取得了卓越的成效。 吴亦兵先生拥有哈佛大学博士学位和中国科技大学学士学位。
项目需求点击详情刘乐飞先生自2008年6月中信产业基金成立之初任中信产业投资基金管理有限公司董事长、首席执行官,同时还任中信证券董事。2012年6月刘乐飞先生卸任中信产业基金董事长一职,仍担任中信产业基金首席执行官。 此前,刘乐飞先生曾任中国人寿首席投资官兼投资管理部总经理,期间负责近万亿投资资产的资产负债匹配、战略配置和投资管理,并成功主导了南方电网、广发行、中信证券、Visa、民生银行、中国银联、秦皇岛港等一系列大型优质项目的股权投资,不仅获得了可观的投资回报,而且在资本市场上引起广泛影响。加入中国人寿之前,刘乐飞先生曾任银河证券投资管理总部总经理并兼任北京银河投资顾问公司总经理。此前,1998年至2003年期间,刘乐飞先生曾任国家冶金部中冶安顺达实业总公司副总经理,同时兼任首创证券公司执行董事。1995年至1998年,刘乐飞先生在财政部综合司任职。 刘乐飞先生拥有中国社科院经济学硕士、中欧工商管理学院工商管理硕士及中国人民大学经济学学士学位。
项目需求点击详情